Renseignements sur Kurt Fähndrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Fähndrich
Dernières notifications FOSC pour Kurt Fähndrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005610787, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spirit Manufaktur GmbH, in Willisau, CHE-287.283.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085727).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steenaerts, Thomas, von Albula/Alvra, in Römerswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich, Kurt, von Neuenkirch, in Willisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005085727, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spirit Manufaktur GmbH, in Gettnau, CHE-287.283.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2020, Publ. 1004865339).
Sitz neu:
Willisau. [Gemeindefusion per 01.01.2021 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich, Kurt, von Neuenkirch, in Willisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gettnau].
Numéro de publication: HR01-1004865339, Registre du commerce Lucerne, (100)
Spirit Manufaktur GmbH, in Gettnau, CHE-287.283.249, Kühbergstrasse 4, 6142 Gettnau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2020.
Zweck:
Fabrikation, Import und Export von Getränken, Handel mit Getränken und Waren aller Art, insbesondere Spirituosen;
Organisation und Durchführung von Degustationen und Events in der ganzen Schweiz und im Ausland;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung oder Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.03.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fähndrich, Kurt, von Neuenkirch, in Gettnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Steenaerts, Thomas, von Albula/Alvra, in Römerswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.