Renseignements sur Samuel Etter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Samuel Etter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Samuel Etter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004726345, Registre du commerce Berne, (36)
Wy vom Wyhüsli AG, in Koppigen, CHE-107.154.389, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S.6, Publ. 5292718).
Statutenänderung:
21.09.2019.
Firma neu:
Cantina Collina d'Oro AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Getränkehandel, den Betrieb einer Distillerie, die Produktion von und den Handel mit Wein unter der Bezeichnung "Cantina Collina d'Oro". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Samuel, von Meikirch, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Halten, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Etter-Giger, Silvia, von Meikirch, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Halten, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Etter, Ralph Jan, von Meikirch, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etter, Simone Anja, von Meikirch, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3870784, Registre du commerce Soleure, (241)
Lokal-Jemet AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CH-255.3.000.272-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.1996, S. 3697).
Statutenänderung:
12.02.2007, 21.03.2007.
Firma neu:
Vini Calosso AG.
Zweck neu:
Import von und Handel mit Getränken, insbesondere Wein, sowie Betrieb von Weingütern. Kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Paul, von Biberist und Flumenthal, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jehle, Urs, von Remetschwil, in Ramlinsburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Samuel, von Meikirch, in Halten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Silvia, von Meikirch, in Halten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
WM Treuhand AG, in Solothurn, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Wy vom Wyhüsli AG, in K o p p i g e n, Hauptstrasse 22, 3425 Koppigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.1999.
Zweck:
Getränkehandel, Betrieb einer Distillerie, Produktion von und Handel mit Wein unter den Bezeichnungen «Cantina Collina d'Oro» und «Wy vom Wyhüsli». Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 250 000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250 000.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1000.
Sacheinlage/ Sachübernahme:
gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.06.1999 und Bilanz per 31.12.1998: Aktiven von CHF 1 542 041.20 und Passiven von CHF 556 657.57 von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma «Wy vom Wyhüsli, Etter», in Koppigen, zum Preis von CHF 985 383.63, wofür insgesamt 250 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1000 ausgegeben und dem Sacheinleger CHF 735 383.63 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Etter, Samuel, von Meikirch, in Halten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Etter-Giger, Silvia, von Meikirch, in Halten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Solobroke AG, in Solothurn, Revisionsstelle.