Renseignements sur Daria Eser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daria Eser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004753386, Registre du commerce Berne, (36)
AugenCentrum Zytglogge AG, in Bern, CHE-459.298.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eser, Daria, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Munzel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Astrid, von Sumiswald, in Brittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004450066, Registre du commerce Berne, (36)
AugenCentrum Zytglogge AG, in Bern, CHE-459.298.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151913).
Statutenänderung:
24.08.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Augenarztpraxis, das Erbringen von Tätigkeiten im Bereich der Augenmedizin und der Augenchirurgie sowie den Betrieb eines Operationszentrums. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adresssen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schayan-Araghi, Kaweh Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Dillenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Matthias Dr., von Neckertal, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Knüppel, Dirk Dr. Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bad Vilbel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eser, Daria, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Munzel, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 962407, Registre du commerce Berne, (36)
AugenCentrum Zytglogge AG, in Bern, CH-036.3.057.639-3, Bim Zytglogge 1, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Augenarztpraxis, das Erbringen von Tätigkeiten im Bereich der Augenmedizin und der Augenchirurgie sowie den Betrieb eines Operationszentrums. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.06.2013 und Bilanz per 31.01.2013 von Dr. Matthias Baumann, in Bern, Aktiven von CHF 3'018'245.30 und Fremdkapital von CHF 963'996.06 seines nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben und CHF 1'554'249.24 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Baumann, Matthias Dr., von Neckertal, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eser, Daria, von Zürich, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.