Renseignements sur Bernhard Julius Escher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bernhard Julius Escher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004991664, Registre du commerce Valais, (600)
Briglimmo AG, in Brig-Glis, CHE-166.095.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1694483).
Firma neu:
Briglimmo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Escher Liegenschaftsverwaltungen, Saltinaplatz 1, 3902 Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Bernhard Julius, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2117977, Registre du commerce Valais, (600)
Tele Oberwallis AG, in Leuk, CHE-113.546.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2007, S. 23, Publ. 3875646).
weitere Adresse neu:
c/o Valaiscom AG, Furkastrasse 26, 3900 Brig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Jörg, von Naters, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Escher, Bernhard, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Grünwald, Kurt Dr., von Brig-Glis, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwestermann & Michel Treuhand AG, in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stärkle, Christian Josef, von Zürich, in Venthône, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stärkle, Christian, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Wyden, Andreas, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Escher, German Walter, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Harald, von Saas Almagell, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seewer, Günter, von Leuk, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1694483, Registre du commerce Valais, (600)
Briglimmo AG, in Brig-Glis, CHE-166.095.960, Saltinaplatz 1, 3902 Glis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2014.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Projektierung, Überbauung, Verwaltung sowie Handel von und mit Liegenschaften und Grundstücken. Kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Escher, Bernhard Julius, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurni, Martin Josef, von Fräschels, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, German Walter, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maesano, Michele Gustav, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CHE-107.484.496), in Brig-Glis, Revisionsstelle.