Renseignements sur Bruno Erni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Bruno Erni
Dernières notifications FOSC pour Bruno Erni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4186849, Registre du commerce Zurich, (20)
Bruno Erni Elektrokontrollen GmbH, in Bassersdorf, CHE-113.199.070, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, Publ. 5821992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Judith, von Bolken, in Bassersdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Bruno, von Emmen, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5821992, Registre du commerce Zurich, (20)
Bruno Erni Elektrokontrollen GmbH, in Bassersdorf, CH-020.4.034.075-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 29, Publ. 5700400).
Statutenänderung:
10.08.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Kontrollen von Hauselektroinstallationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Bruno, von Emmen, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].