Renseignements sur Patrik Erne
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Patrik Erne
Participations
Dernières notifications FOSC pour Patrik Erne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005749787, Registre du commerce Argovie, (400)
KIMO Beteiligungs AG, in Laufenburg, CHE-105.846.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680444).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Rudolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Erne, Aline, von Laufenburg, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Béatrice, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Patrik, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2084347, Registre du commerce Argovie, (400)
Sportcenter Bustelbach AG, in Stein AG, CHE-106.013.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2006, S. 2, Publ. 3387200).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Patrik, von Laufenburg, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Johannes, von Arboldswil, in Münchwilen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2019265, Registre du commerce Argovie, (400)
KIMO Beteiligungs AG, in Laufenburg, CHE-105.846.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100770).
Statutenänderung:
18.02.2015.
Domizil neu:
Schützenmattstrasse 6, 5080 Laufenburg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reto Müller & Partner Treuhand AG (CHE-103.332.485), in Eiken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Patrik, von Laufenburg, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Béatrice, von Laufenburg, in Laufenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.