Renseignements sur Aytekin Erkus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Aytekin Erkus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3121219, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Adler Fenster & Türen GmbH, in Basel, CHE-389.986.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7153878).
Firma neu:
Adler Fenster & Türen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkus, Aytekin, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7153878, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Adler Fenster & Türen GmbH, bisher in Münchenstein, CH-280.4.014.453-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 5, Publ. 6042380).
Gründungsstatuten:
12.02.2011.
Statutenänderung:
22.03.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Güterstr. 163, 4053 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erkus, Serife, französische Staatsangehörige, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erkus, Aytekin, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Burunlu, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6042380, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Adler Fenster & Türen GmbH, in Münchenstein, CH-280.4.014.453-4, c/o Serife Erkus, Emil Frey-Strasse 62, 4142 Münchenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Verkauf und der Einbau von montagefertigen Standard-Fenstersystemen, Haustüren aller Art, Garagentoren, Rollladensystemen, Innentürensystemen, Küchen, Wandverkleidungen mit dekorativen, wärme- und kälteisolierenden Eigenschaften sowie das Ausführen von Schreinerarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unernehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telex. Gemäss Erklärung vom 12.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Erkus, Aytekin, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Erkus, Serife, französische Staatsangehörige, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.