Renseignements sur Frank Gerald Eichmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frank Gerald Eichmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005138056, Registre du commerce Zurich, (20)
fmo service GmbH, in Regensdorf, CHE-427.437.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Huber, Markus, von Zürich, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kosic, Srecko, von Zürich, in Bassersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kosic, Slavica, serbische Staatsangehörige, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004776497, Registre du commerce Zurich, (20)
fmo service gmbh, in Dietikon, CHE-427.437.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S.0, Publ. 6393904).
Statutenänderung:
19.11.2019.
Firma neu:
fmo service GmbH.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Eichwatt 3, 8105 Regensdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Reinigungsarbeiten jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wallisellen];
Huber, Markus, von Zürich, in Holderbank (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wallisellen];
Rosano, Biagio Fedele, von Adliswil, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 6592930, Registre du commerce Zurich, (20)
AQD Reinigungen GmbH, in Wallisellen, CH-020.4.028.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 24, Publ. 5195126).
Domizil neu:
Klotenerstrasse 1, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Markus, von Zürich, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Eichmann, Frank Gerald, von Wallisellen, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Rudolf, von Oberegg, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.