Renseignements sur Michael Eichenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Eichenberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Eichenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004612497, Registre du commerce Berne, (36)
stepping stone GmbH, in Bern, CHE-110.527.462, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283433).
Statutenänderung:
04.04.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 316'944.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 211'367.08 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1.00.
Firma neu:
stepping stone AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(stepping stone Ltd) (stepping stone SA).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Informatikdienstleistungen im Bereich von Projektleitung, Beratung, Schulung, Unterstützung sowie den Handel mit Soft- und Hardware. Zudem kann sie Personal vermitteln oder verleihen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief, mit elektronischer Post oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
bbv ICT Solutions AG (CHE-105.564.440), in Zug, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Michael, von Aarau und Fahrwangen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6941828, Registre du commerce Berne, (36)
stepping stone GmbH, in Bern, CH-035.4.032.794-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835196).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
bbv ICT Solutions AG (CH-170.3.023.901-3), in Zug, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Affolter, Christian, von Grossaffoltern, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eichenberger, Michael, von Aarau und Fahrwangen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6835196, Registre du commerce Berne, (36)
stepping stone GmbH, in Bern, CH-035.4.032.794-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6168012).
Statutenänderung:
28.08.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Informatikdienstleistungen im Bereich von Projektleitung, Beratung, Schulung, Unterstützung sowie Handel mit Soft- und Hardware. Zudem kann sie Personal vermitteln oder verleihen. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Michael, von Aarau und Fahrwangen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Affolter, Christian, von Grossaffoltern, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Eichenberger, Ernst, von Aarau und Fahrwangen, in Schliern bei Köniz (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Schliern bei Köniz und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].