Renseignements sur Dr. Jürgen Ehrler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Jürgen Ehrler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005588214, Registre du commerce Schwyz, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005188451, Registre du commerce Schwyz, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176957).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Willy, von Einsiedeln, in Einsiedeln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4793608, Registre du commerce Zoug, (170)
Much-Net AG, in Unterägeri, CH-170.3.022.635-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.1999, S. 487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Erika, deutsche Staatsangehörige, in Bonn (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geissler, Olgo Kryno, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bukureschtliew, Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Much (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: bulgarischer Staatsangehöriger].