Renseignements sur Werner Egli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Werner Egli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5272310, Registre du commerce Argovie, (400)
Egli Maschinenbau AG, in Aarau, CH-400.3.008.112-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 2, Publ. 4899582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli-Groppa, Liliana, italienische Staatsangehörige, in Aarau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4803140, Registre du commerce Argovie, (400)
Werner Egli AG, in Aarau, CH-400.3.004.301-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.1994, S. 2074).
Statutenänderung:
16.12.2008.
Domizil neu:
c/o Werner Egli, Tannerstrasse 2, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Konstruktionsschlosserei und Maschinenbau;
die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, vermieten, belasten und veräussern, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage:Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1980 der Einzelunternehmen 'Werner Egli', in Aarau (SK XIV 224);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen am die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nestor Nützi AG, in Küttigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr].
Numéro de publication: 987424, Registre du commerce Argovie, (400)
Egli Maschinenbau AG, in Aarau, Bau und Montage von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 11.06.1997, S. 4011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Maud, von Wald ZH, in Suhr, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Marcel, von Wald ZH, in Aarau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rohr AG, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Egli, Werner, von Wald ZH, in Aarau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, Präsident].