Renseignements sur Rafael Eggenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rafael Eggenberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rafael Eggenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005494061, Registre du commerce Thurgovie, (440)
sartorial rechtsanwälte ag, in Arbon, CHE-270.758.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Rafael, von Grabs, in Untervaz, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005474402, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
advore rechtsanwälte ag, in Wil (SG), CHE-399.013.065, Obere Bahnhofstrasse 50, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eggenberger, Rafael, von Grabs, in Untervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005448049, Registre du commerce Thurgovie, (440)
sartorial wirtschaftsberatung ag, bisher in St. Gallen, CHE-303.874.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242635).
Statutenänderung:
31.03.2022.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Schmiedgasse 6, 9320 Arbon.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Drosselweg 5, 9320 Arbon].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Rafael, von Grabs, in Untervaz, mit Einzelunterschrift;
Grass, Selina, von Kirchberg (SG), in Gossau SG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan, von Schüpfheim, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller-Furrer, Stefan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Thoma, Titus, von Amden, in Goldach, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschach].
Zweigniederlassung neu:
St. Gallen (CHE-403.505.451).