Renseignements sur Urs Eberli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Eberli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6453568, Registre du commerce Zurich, (20)
Adumex GmbH, in Fehraltorf, CH-020.4.046.369-4, c/o Urs Eberli, Zelglistrasse 59, 8320 Fehraltorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Lieferungen im Bereich der internationalen Fracht- und Personenschifffahrt sowie auch an festen technischen Anlagen. Ferner kann die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberli, Urs, von Wagenhausen, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hess, Rita, von Engelberg, in Fehraltorf, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5712380, Registre du commerce Zurich, (20)
Ontrex AG, in Winterthur, CH-020.3.028.005-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 25, Publ. 4999424).
Statutenänderung:
11.06.2010.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Haldenstrasse 23, 8306 Brüttisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Urs, von Wagenhausen, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaggioli, Graziano, von Arbon, in Wängi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treuhand Chappuis (CH-400.1.017.760-8), in Niederhasli, Revisionsstelle [bisher:Treuhand Chappuis];
Rechsteiner, Dr. Urs, von Trogen, in Dubai (AE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2418224, Registre du commerce Zurich, (20)
Ontrex AG, in Winterthur, CH-020.3.028.005-5, Tösstalstrasse 67, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.08.2004.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Produkten im Bereich der Information Technology. Insbesondere unterstützt sie Unternehmen bei der Planung, Implementierung und Schulung im Rahmen der Einführung neuer Software- und Hardwareprodukte. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich an die Aktienbuch eingetragenen Adressen, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gaggioli, Graziano, von Arbon, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Urs, von Wagenhausen, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Chappuis, in Niederhasli, Revisionsstelle.