Renseignements sur Roger Eberhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Eberhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004500702, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanza, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Altenrhein (Thal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 152 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4446253, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3323211, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 689 vom 23.01.2017 New Life Swiss GmbH, in Thal, CHE-429.514.730, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307799).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Roger, von Quarten, in Eggersriet, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].