Renseignements sur Andreas Dietschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Dietschi
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Dietschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005298894, Registre du commerce Zurich, (20)
Power-Control GmbH, in Richterswil, CHE-475.984.932, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064906).
Firma neu:
Power-Control GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Andreas, von Meilen und Russikon, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005198619, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BAGOM AG, in Rapperswil-Jona, CHE-103.970.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Andreas, von Meilen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005064906, Registre du commerce Zurich, (20)
Power-Control GmbH, in Richterswil, CHE-475.984.932, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, S.0, Publ. 1202793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Reto, von Reisiswil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Andreas, von Meilen und Russikon, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.