Renseignements sur Siegfried Dietsche
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Siegfried Dietsche
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005647619, Registre du commerce Argovie, (400)
S. Dietsche AG, in Leuggern, CHE-107.099.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S.4, Publ. 4807774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler-Dietsche, Gabriele, von Weiach und Schwaderloch, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Andreas, von Zürich, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietsche, Siegfried, von Leuggern, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ademaj, Flamur, kosovarischer Staatsangehöriger, in Gelterkinden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005528301, Registre du commerce Argovie, (400)
J. Dietsche GmbH, in Klingnau, CHE-497.383.095, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, S.0, Publ. 2025105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Siegfried, von Leuggern, in Klingnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Wollerau].
Numéro de publication: 2025105, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'908 vom 20.02.2015J. Dietsche GmbH, in Klingnau, CHE-497.383.095, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2010049).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Siegfried, von Leuggern, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: Dietsche, Siegfrid]. .