Renseignements sur Arnulf Dietl
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Arnulf Dietl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5743900, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ISPE Deutschland/Oesterreich/Schweiz, in Bubendorf, CH-280.6.010.281-1, Verein (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 6, Publ. 5623530).
Domizil neu:
c/o Marcel Staudt, Talhausstrasse 24, 4416 Bubendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Christian, von Zwingen, in Büsserach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Arnulf, österrechischer Staatsangehöriger, in Waldems (DE), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubendorf];
Staudt, Marcel, von Pratteln, in Bubendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldleben, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4886852, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
PED PharmaEngineeringDietl GmbH, bisher in Bubendorf, CH-280.4.006.572-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 4).
Statutenänderung:
10.02.2009.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Froburgstrasse 53, 4410 Liestal. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Arnulf, österreichischer Staatsangehöriger, in Waldems (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Bubendorf, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--];
Nachbur, Roger, von Büren SO, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3693634, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ISPE Deutschland/Oesterreich/Schweiz, in Bubendorf, CH-280.6.010.281-1, c/o Arnulf Dietl, Rüttelistrasse 15, 4416 Bubendorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
8.12.2006.
Zweck:
Gewährung eines Forums für Mitglieder und Fachleute der Healthcare Industrie für einen professionellen Erfahrungsaustausch. Der Verein fördert die technologische Entwicklung in der Healthcare Industrie sowie die ständige Weiterbildung seiner Mitglieder und vertritt deren Interessen innerhalb der weltweit organisierten ISPE-Gemeinschaft. Er kann in den zugehörigen Ländern alle Aktivitäten entfalten, die seinem Zweck dienlich sind.
Mittel:
Erträge aus Veranstaltungen, Erträgnisse des Vereinsvermögens sowie Zuwendungen und Schenkungen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Komitee und Vorstand von 3 - 20 Mitgliedern.
Eingetragene Personen:
Oesterle, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden amTaunus (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, Christian, von Zwingen, in Büsserach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietl, Arnulf, österrechischer Staatsangehöriger, in Bubendorf, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.