Renseignements sur Marie-José Dieplinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marie-José Dieplinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1288079, Registre du commerce Zoug, (170)
D + L Systeme GmbH, bisher in Merenschwand, CHE-108.557.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6837588).
Gründungsstatuten:
10.02.1997.
Statutenänderung:
12.12.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Feldhof 3, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieplinger, Marie-José, von Sierre, in Benzenschwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Dieplinger, Joël A., von Sierre, in Benzenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Dieplinger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Benzenschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieplinger, Yves Pascal, von Sierre, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Dieplinger, Yves P., in Benzenschwil, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Registre du commerce Argovie, (400)
Messe-Licht AG, in Benzenschwil, Beratung und Handel auf dem Gebiet von lichttechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.1995, S. 4681).
Firma neu:
Messe-Licht AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Marie-José Dieplinger, Buchenweg 6, 5636 Benzenschwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.08.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieplinger, Marie-José, von Sierre, in Benzenschwil, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Argovie, (400)
D + L Systeme GmbH, in Benzenschwil, Buchenweg 6, 5636 Benzenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.2.1997.
Zweck:
Beratung sowie Handel auf dem Gebiet von lichttechnischen Anlagen und damit zusammenhängenden Tätigkeiten wie Neuentwicklung, Herstellung, Montage von Waren im Bereich der Lichttechnik;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dieplinger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Benzenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.9000;
Dieplinger, Marie-José, von Sierre, in Benzenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.9000;
Dieplinger, Yves P., von Sierre, in Benzenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.1000;
Dieplinger, Joel A., von Sierre, in Benzenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.1000.