Renseignements sur Jean-Pierre Deslarzes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Pierre Deslarzes
Numéro de publication: HR02-1004846112, Registre du commerce Valais, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 202 du 18.10.2019, Publ. 1004741024).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Deslarzes, Jean-Pierre, de Bagnes, à Choëx (Monthey), avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3405831, Registre du commerce Valais, (626)
Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS), à Sierre, CHE-114.503.992, association (No. FOSC 113 du 13.06.2012, Publ. 6717112).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zerzuben, Bruno, de Visperterminen, à Visp, membre, avec signature collective à deux;
Bagnoud, Bruno, de Icogne, à Chermignon, membre, sans droit de signature;
Fishman, Daniel, de Bex, à Bramois (Sion), membre, sans droit de signature;
Jelk, Bruno, de St. Silvester, à Zermatt, membre, sans droit de signature;
Moix, Jean-Claude, de Saint-Martin VS, à Sion, membre, sans droit de signature;
Deslarzes, Jean-Pierre, de Bagnes, à Choëx (Monthey), directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Perren, Philipp, de Zermatt, à Landikon (Birmensdorf ZH), membre et vice-président, avec signature collective à deux;
Epiney, Grégoire, de Anniviers, à Anniviers, membre, sans droit de signature;
Della Bianca, Patrick, de Brig-Glis, à Saxon, membre, sans droit de signature;
Imesch, Doris, de Saas Grund, à Saas Grund, membre, sans droit de signature;
Sermier, Bernard, de Arbaz, à Sion, membre, sans droit de signature;
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: 2845829, Registre du commerce Valais, (621)
Médidranse SA, à Sembrancher, CHE-319.903.006, société anonyme (No. FOSC 164 du 27.08.2014, Publ. 1682511).
Modification des statuts:
13.05.2016.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 130'000.00 [précédemment: CHF 65'000.00].
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Gilbert Yves, de Liddes, à Orsières, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président];
Grumel, Lucile, citoyenne française, à Villette (Le Châble VS) (Bagnes), administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice et secrétaire avec signature collective à deux avec le président];
Friedrich, Lauriane, de Lancy, à Ravoire (Martigny-Combe), administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice avec signature collective à deux avec le président];
Deslarzes, Jean-Pierre, de Bagnes, à Choëx (Monthey), avec signature collective à deux.