Renseignements sur Primus Deragisch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Primus Deragisch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005108976, Registre du commerce Grisons
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solida Treuhand AG (CHE-101.838.549), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinock, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Tujetsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
conversa.gr treuhand ag (CHE-477.140.336), in Tujetsch, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1367855, Registre du commerce Grisons, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CHE-105.767.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1019265).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soliva, Emil, von Tujetsch, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revibünden GmbH (CHE-114.320.279), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Revibünden GmbH (CH-350.4.002.293-1)].
Numéro de publication: 6973078, Registre du commerce Grisons, (350)
Associaziun libra da consum Tujetsch, in Tujetsch, CH-350.5.000.048-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 8, Publ. 5247394).
Statutenänderung:
25.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berther-Giossi, Conrad, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Berther-Oberholzer, Baseli, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deflorin, Meinrad, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Deragisch, Primus, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Reto, von Tujetsch, in Sedrun (Tujetsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavegn, Corsin, von Tujetsch, in Rueras (Tujetsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berther, Cornelia, von Tujetsch und Turbenthal, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.