Renseignements sur Neil Dempsey
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Neil Dempsey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3317690, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Syngenta Crop Protection AG, in Basel, CH-270.3.011.275-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2005, S. 6, Publ. 2968870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Punzar, Marianne, von Vinelz, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Thomas, von Schaffhausen, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastian, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bethell, Sheena, kanadische Staatsangehörige, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fogt, Mette, dänische Staatsangehörige, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Eric, von Wyssachen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dempsey, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (Surrey, UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durand, Robert, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Louis (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmsheuser, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Rümmingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kesper, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirsten, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kirsten, Dirk];
Peacock, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sullivan, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Suter, Jan Martin, von Eptingen, in Hégenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szabo, Michael, von Wettingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trautmann, Dr. Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasescha, Hildegard, von Savognin, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2604044, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Syngenta Crop Protection AG, in Basel, CH-270.3.011.275-4, Produkte und Methoden für die Produktion von Nahrungsmitteln und Fasern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 7, Publ. 2588760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dempsey, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (Surrey, UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fonseca de Rezende, Maercio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauksson, Kristinn, isländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sartorius, Timon, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SYNGENTA LIMITED, Haslemere/Surrey, Zweigniederlassung Basel (SYNGENTA LIMITED, Haslemere/Surrey, Basel Branch) (SYNGENTA LIMITED, Haslemere/Surrey, succursale de Bâle), in Basel, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
SYNGENTA LIMITED.
Rechtsform Hauptsitz:
Company Limited by Shares.
Hauptsitz:
Haslemere (Surrey, GB).
Statuten Hauptsitz:
29.04.1992, 25.09.1992, 18.11.1992, 02.04.1993, 21.11.2000.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
29.04.1992 (Companies Registration Office for England and Wales, in Cardiff, GB).
Zweck Hauptsitz:
Herstellung von und Handel mit Produkten und Waren aller Art, Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen, Durchführung von Finanztransaktionen, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten.
Kapital Hauptsitz:
Autorisiertes Aktienkapital: £ 1'000'000'000.--, eingeteilt in 1'000'000'000 Aktien zu £ 1.--.
Eingetragene Personen:
Bisell, Robert Bruce, britischer Staatsangehöriger, in Stockport (GB), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boardman, Lynton David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dempsey, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hill, Keith Edward, britischer Staatsangehöriger, in Midhurst (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdsworth, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Hascombe (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smolders, Walter, belgischer Staatsangehöriger, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boin, Pierre- Etienne, von Le Peuchapatte, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michaelis, Daniel, von Winterthur, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.