Renseignements sur Mauricio D. Dellocchio Giaccaglia
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mauricio D. Dellocchio Giaccaglia
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1983917, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Executive Aircraft (Switzerland) GmbH, bisher in Erlenbach ZH, CHE-114.318.182, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2008, S. 23, Publ. 4498608).
Gründungsstatuten:
08.04.2008.
Statutenänderung:
08.08.2014.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Marktgasse 18, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellocchio Giaccaglia, Mauricio, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
de Dellocchio, Ismaela Vera, spanische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dellocchio Vera, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Embrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4498608, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Executive Aircraft (Switzerland) GmbH (Swiss Executive Aircraft (Switzerland) LLC), in Erlenbach ZH, CH-020.4.037.856-9, Lerchenhalde 6, 8703 Erlenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Luftverkehr im In- und Ausland, Kauf, Verkauf und Leasing von Luftfahrzeugen, Vermittlung sowie Betrieb von Luftverkehr in der Schweiz und im Ausland, einschliesslich des Betriebs von Luftfahrzeugen und deren Vercharterung und Vermietung zu gewerblichen Zwecken sowie Veranstaltung und Vertrieb von Privat- und Geschäftsreisen und Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen;
kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen;
kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein können;
kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 08.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dellocchio Giaccaglia, Mauricio, spanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
de Dellocchio, Ismaela Vera, spanische Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Global Aviation AG, in K l o t e n , Betrieb eines Luftfahrtunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1999, S. 8702).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knall, Gunter, von Meilen, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögele, Alexander, von Untereggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Dellocchio Giaccaglia, Mauricio, spanischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattmann, Oliver, von Bauma, in Neerach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.