Renseignements sur Rocco De Angelis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rocco De Angelis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004748780, Registre du commerce Zurich, (20)
DEA De Angelis Reinigungen GmbH, in Dielsdorf, CHE-109.594.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Angelis, Sara, von Oberglatt, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberglatt, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
De Angelis, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberglatt, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
König, Deborah, von Oberglatt, in Dielsdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5857240, Registre du commerce Zurich, (20)
DEA De Angelis Reinigungen GmbH, in Oberglatt, CH-020.4.025.298-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 22, Publ. 4642062).
Statutenänderung:
20.09.2010.
Sitz neu:
Dielsdorf.
Domizil neu:
Brunnwiesenstrasse 6a, 8157 Dielsdorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Angelis, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
De Angelis, Deborah, von Oberglatt, in Dielsdorf, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Steinmaur].
Numéro de publication: 5363524, Registre du commerce Zurich, (20)
Immo Solutions Bewirtschaftungs AG, in Schlieren, CH-020.3.032.285-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 24, Publ. 4714248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Angelis, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fulginei, Mauro, von Berikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].