Renseignements sur Antoine Dayer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Antoine Dayer
Numéro de publication: HR02-1005437107, Registre du commerce Valais, (626)
Les Dix Sàrl, à Hérémence, CHE-104.349.666, société à responsabilité limitée (No. FOSC 60 du 27.03.2009, p.22, Publ. 4946756).
Modification des statuts:
09.03.2022.
Nouvelle raison sociale:
MAS Dayer Sàrl.
Nouveau but:
La société a pour buts la fabrication et la commercialisation d'armes de chasse et munitions et toutes activités convergentes. Elle peut également procéder à l'acquisition et l'administration de participations, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des entreprises commerciales ou industrielles, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances ou toute forme adéquate, prise de brevets et de marques. Elle pourra traiter toutes les opérations qui seraient en relation directe ou indirecte avec son but principal. La société peut accorder des prêts à ses associés ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses associés ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. La société peut effectuer toute activité commerciale et financière, tout placement ou autre en rapport direct ou indirect avec son but ou qui soit propre à le réaliser. Elle peut traiter ces opérations pour elle-même ou pour le compte de tiers, à titre de représentant ou de mandataire ou les faire exécuter pour son compte par des tiers. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dayer, Josiane, de Hérémence, à Hérémence, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Dayer, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 29 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4946756, Registre du commerce Valais
Les Dix Sàrl, à Hérémence, CH-626.4.003.866-6, société à responsabilité limitée (FOSC no 35 du 21.02.2003, p. 16, publ. 873848).
Modification des statuts:
12.03.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Dayer, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 29 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 29'000.--]. Selon déclaration du gérant du 12.03.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Registre du commerce Valais
Cave des Trois Collines Sàrl, à H é r é m e n c e , exploitation d'un commerce de vins en vrac et en bouteilles, exploitation de vignes et exercice de toute activité dans la domaine viticole et vinicole, société à responsabilité limitée (FOSC du 12.02.1997, no 28, p. 952).
Modification des statuts:
06.02.2001.
Inscription ou modification de personnes:
Balet, Alain, de Saint-Léonard, à Conthey, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Dayer, Jean-Pierre, de Hérémence, à Hérémence, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Dayer, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000];
Germanier, Stéphane, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 21'000 [précédemment: pour une part sociale de CHF 30'000];
Evéquoz, Bertrand, de Conthey, à Conthey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 22'000. [statuts modifiés en conséquence et sur d'autres points non soumis à publication].