Renseignements sur Abramo D'Aversa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Abramo D'Aversa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006138390, Registre du commerce Zurich, (20)
JADA Isolierungen GmbH, in Winterthur, CHE-104.909.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573509).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Martin, von Rorbas, in Lütisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
D'Aversa, Abramo, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Inderbitzin, Michael, von Sattel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jud, Stefano, von Schänis, in Zuzwil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7148414, Registre du commerce Zurich, (20)
SYGRATEC AG, bisher in Lichtensteig, CH-320.3.036.082-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2002, S. 12).
Gründungsstatuten:
17.02.1983.
Statutenänderung:
26.03.2013.
Firma neu:
AM Contract-Factory AG.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Heinrich-Bosshard-Strasse 28, 8405 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Veredelung und Handel von Halb-, und Fertigfabrikate für Bau-, Industrie- und Infrastruktur-Unternehmungen. Beratung, Planung, Montage, sowie Service und Dienstleistungen in Auftrag für Bau, Industrie- und Infrastruktur-Unternehmungen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Eugen, von Mosnang, in Lichtensteig, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Martin, von Rorbas, in Bütschwil-Ganterschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Aversa, Abramo, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kamber Revisions-AG (CH-320.3.031.025-0), in Wattwil, Revisionsstelle [bisher: Kamber Revisions-AG].
Registre du commerce Zurich, (20)
JADA Isolierungen GmbH, in W i n t e r t h u r, Zürcherstrasse 242, 8400 Winterthur.
Postadresse:
JADA Isolierungen GmbH, Postfach, 8406 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.1999.
Zweck:
Isolierungen und artverwandte Arbeiten aller Art an Gebäuden, Gebäudeteilen und Dächern sowie Erwerb, Verwaltung, Nutzung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft JADA Jäger und D'Aversa, in Winterthur, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preise von höchstens CHF 200'000.- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jäger, Martin, von Rorbas, in Dietfurt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
D'Aversa, Abramo, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.