Renseignements sur Gilbert Darbellay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gilbert Darbellay
Numéro de publication: 2771837, Registre du commerce Valais, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CHE-103.640.478, société coopérative (No. FOSC 202 du 18.10.2011, Publ. 6381210).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Dubosson, Fernand Anselme, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Paniz, Loris, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numéro de publication: 6363366, Registre du commerce Valais, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CH-621.5.000.449-9, société coopérative (No. FOSC 189 du 29.09.2005, p. 15, Publ. 3038310).
Modification des statuts:
10.06.2011.
Nouvelle adresse:
c/o RIGOLET S.A., Rue du Coppet 1, 1870 Monthey.
Responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: sans responsabilité personnelle].
Communications aux sociétaires:
par lettre ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit [biffé: conseil de 3 à 9 membres].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lattion, Jean-Michel, de Liddes, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
Kuonen, Nicolas, de Guttet-Feschel, à Collombey-Muraz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux avec le caissier ou le secrétaire];
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier];
Delavy, Janine, de Vouvry, à Monthey, secrétaire et administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bovier, Firmin, de Vex, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Firexco, Fiduciaire de revision, d'expertise et de comptabilité S.A. ( CH-550.0.119.764-3), à Montreux, organe de révision.