Renseignements sur Michel Cretton
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Cretton
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3727128, Registre du commerce Soleure, (241)
e+h Services AG, in Däniken, CH-249.3.000.863-0, Erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Warenbeschaffung, Logistik und Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2006, S. 13, Publ. 3190744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3563524, Registre du commerce Soleure, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2006, S. 12, Publ. 3243242).
Statutenänderung:
18.09.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 36'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--];
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3243242, Registre du commerce Soleure, (241)
E + H Silenos GmbH, in Däniken, CH-249.4.003.381-5, Beteiligung an und Investitionen in Unternehmen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 12, Publ. 716226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Adrian, von Rüti bei Lyssach, in Reinach AG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cretton, Michel, von Charrat, in Kölliken, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Wohlenschwil];
Uebelhardt, Fritz, von Zürich, in Oberlunkhofen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: in Bergdietikon];
E + H Silenos GmbH, in Däniken, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Schenkel-Jau, Nelly, von Heimiswil und Seeberg, in Niederbipp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-- [bisher: Jau, Nelly, von Heimiswil].