Renseignements sur Deron Cookson
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Deron Cookson
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005364928, Registre du commerce Zurich, (20)
Polis Control GmbH, in Bülach, CHE-470.532.149, Rathausgasse 4, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2021. 17.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Patrouillen, Verkehrsdiensten, der Bewirtschaftung von Parkplätzen und dem damit verbundenen Inkasso. Die Gesellschaft kann ausserdem Fahrzeuge erwerben, veräussern und vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cookson, Deron, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Holinger, Michael, von Bennwil, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005124577, Registre du commerce Zurich, (20)
Little Minipigs GmbH, in Glattfelden, CHE-258.235.805, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cookson, Deron, von Zürich, in Glattfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munuve, Claire Ann, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004844146, Registre du commerce Zurich, (20)
Little Minipigs GmbH, in Glattfelden, CHE-258.235.805, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munuve, Claire Ann, von Zürich, in Glattfelden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Cookson, Deron, von Zürich, in Glattfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].