Renseignements sur Fuat Cirit
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Fuat Cirit
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004838849, Registre du commerce Zurich, (20)
STACS GmbH, in Bassersdorf, CHE-113.266.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S.0, Publ. 6264334).
Statutenänderung:
27.01.2020. 20.02.2020.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Tösstalstrasse 77, 8400 Winterthur.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirit, Fuat, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schwarzenbach, Ulrich, von Rüschlikon, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 5153980, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage P & P AG, in Aesch ZH, CH-020.3.028.655-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2008, S. 23, Publ. 4347702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavlina, Stefan, von Truttikon, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz, in Köniz, Revisionsstelle;
Cirit, Fuat, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrone, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
HJS Treuhand AG (CH-020.3.911.885-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4347702, Registre du commerce Zurich, (20)
Garage P & P AG, in Aesch ZH, CH-020.3.028.655-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2005, S. 18, Publ. 2806198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Dr. Georg, von Nesslau-Krummenau, in Niederhasli, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirit, Fuat, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.