Renseignements sur Andrei Chirkunov
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrei Chirkunov
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005475004, Registre du commerce Zurich, (20)
GoOn International GmbH, in Dübendorf, CHE-357.059.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Remo, von Baden, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4324835, Registre du commerce Zoug, (170)
Norpexal Holding SA, in Steinhausen, CHE-102.047.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Andreas Georg, von Meiringen, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kats, Arkadii, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4190425, Registre du commerce Zoug, (170)
Norpexal Supply Chain Participations GmbH, bisher in Fribourg, CHE-357.166.792, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114425).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o Norpexal Holding SA, Turmstrasse 28, 6312 Steinhausen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chirkunov, Andrei, von Maur, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden].