Renseignements sur Cédric Alain Charmillot
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Cédric Alain Charmillot
Numéro de publication: HR02-1005762144, Registre du commerce Jura, (670)
AZ Informatique Sàrl, à Porrentruy, CHE-113.827.038, société à responsabilité limitée (No. FOSC 179 du 15.09.2021, Publ. 1005292267). [biffé: Selon déclaration des gérants du 27.05.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
J.F.C Holding SA (CHE-403.350.208), à Courchavon, associée, pour une part sociale de CHF 20'000.00 et pour une part sociale de CHF 30'000.00;
Martelet, Franck Gabriel, ressortissant français, à Courchavon, président des gérants, avec signature collective à deux;
Charmillot, Cédric Alain, de Courrendlin, à Courrendlin, gérant, avec signature collective à deux;
Rérat, Jean-Pierre, de Fahy, à Courtedoux, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 30'000.00 et pour une part sociale de CHF 20'000.00];
Savini, Jonathan Nicolas Octave, ressortissant français, à Méziré (FR), gérant, avec signature collective à deux;
GNG REVISION Sàrl (CHE-113.471.295), à Porrentruy, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005758639, Registre du commerce Jura, (670)
CDR Center Holding Sàrl, à Courtedoux, CHE-271.693.765, société à responsabilité limitée (No. FOSC 180 du 16.09.2016, Publ. 3059751). [biffé: Selon déclaration du 12.09.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
J.F.C Holding SA (CHE-403.350.208), à Courchavon, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Savini, Jonathan Nicolas Octave, ressortissant français, à Méziré (FR), président des gérants, avec signature collective à deux;
Charmillot, Cédric Alain, de Courrendlin, à Courrendlin, gérant, avec signature collective à deux;
Martelet, Franck Gabriel, ressortissant français, à Courchavon, gérant, avec signature collective à deux;
Rérat, Jean-Pierre Fernand, de Fahy, à Courtedoux, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
MAZARS SA (CHE-209.061.262), à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005758640, Registre du commerce Jura, (670)
Centre de données romand SA, à Le Noirmont, CHE-114.775.680, société anonyme (No. FOSC 193 du 05.10.2016, Publ. 3091869). [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 11.03.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.].
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Cédric Alain, de Courrendlin, à Courrendlin, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Martelet, Franck Gabriel, ressortissant français, à Courchavon, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rérat, Jean-Pierre Fernand, de Fahy, à Courtedoux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Savini, Jonathan Nicolas Octave, ressortissant français, à Méziré (FR), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
MAZARS SA (CHE-209.061.262), à Delémont, organe de révision.