Renseignements sur Christoph Ceppi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Ceppi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005135117, Registre du commerce Valais, (600)
Raiffeisenbank Gampel-Raron Genossenschaft, in Gampel-Bratsch, CHE-105.844.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950709).
Statutenänderung:
26.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceppi, Christoph, von Visp, in Steg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle;
Bregy, Iris Isabella, von Niedergesteln, in Niedergesteln, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troger, Fabian Ywan, von Oberems, in Raron, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rieder, Robert, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Pascal, von Leuk, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2137779, Registre du commerce Valais, (600)
Saltum GmbH, in Visp, CHE-376.032.175, Kantonsstrasse 16, 3930 Visp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2015.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, insbesondere Management Support. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ceppi, Christoph, von Visp, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5019912, Registre du commerce Valais
Cecon AG, in Visp, CH-600.3.000.773-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2005, S. 17, Publ. 2823322).
Firma neu:
Cecon AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.05.2009 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Christoph Ceppi, Gstein Strasse, 3940 Steg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ceppi, Christoph, von Mendrisio, in Steg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates].