Renseignements sur Murat Cay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Murat Cay
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5695564, Registre du commerce Obwald, (140)
Versin AG, bisher in Winterthur, CH-020.3.031.314-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, S. 31).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Brünigstrasse 34, 6056 Kägiswil.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erzielen von Ertrag aus administrativen Arbeiten im Bereich der Gestaltung und Abwicklung von Geschäftsvorfällen wie namentlich Führen von Korrespondenz, Buchhaltungs- und Rechnungswesen, Protokollierungen und Reporting. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Dienstleistungen anbieten und Produkte oder Rechte aller Art erwerben, verwalten, veräussern und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 292'675.22.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 292'675.22.
Aktien:
29'267'522 Namenaktien zu CHF 0.01. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.11.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Dr. Jürg, von Füllinsdorf, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuratle, Robert, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Elsbeth, von Schiers, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seger, Wolfgang Karl Wilfried, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cay, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riffelmacher, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH, in Zürich (CH-020.4.000.281-0), Revisionsstelle [wie bisher];
Kornek, Heidi, von Kilchberg ZH und Luthern, in Breganzona (Lugano), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Zeidler, Roland, von Luzern und Dietikon, in Sachseln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kornek, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Breganzona (Lugano), mit Einzelunterschrift;
von Rotz, Pia, von Kerns, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4759462, Registre du commerce Zurich, (20)
Versin AG, in Winterthur, CH-020.3.031.314-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2008, S. 26, Publ. 4643650).
Domizil neu:
Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cay, Murat, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.