Renseignements sur Ursulina Cavelti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursulina Cavelti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3739387, Registre du commerce Grisons, (350)
Spescha Garage AG, in Ilanz/Glion, CHE-107.061.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, Publ. 5175650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandli-Spescha, Ludwig, von Safien, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foppa, Martin, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellinger, Remo, von Schluein, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2889356, Registre du commerce Grisons, (350)
Rheingarage Ilanz GmbH, in Ilanz, CH-350.4.001.177-4, Betrieb einer Autogarage, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 7, Publ. 579756).
Firma neu:
Rheingarage Ilanz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bandli, Ludwig, von Safien, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonder, Carli, von Salouf, in Ilanz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Grisons, (350)
Rheingarage Ilanz GmbH, in Ilanz, Via S. Clau Sura, 7130 Ilanz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.05.2002.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, kann sich an anderen, ähnlichen Unternehmungen beteiligen und kann Zweigbetriebe eröffnen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bandli, Ludwig, von Safien, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000;
Spescha Garage AG, in Ilanz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.