Renseignements sur Hans-Peter Canziani
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Peter Canziani
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005813587, Registre du commerce Zurich, (20)
Unitek Engineering AG, in Zürich, CHE-106.359.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canziani, Hans-Peter, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Ronald, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Jürg, von Winterthur, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Canziani, Tino, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Christian, von Stetten (SH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005359802, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Rates Plus AG, in Zürich, CHE-103.494.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157292).
Domizil neu:
c/o Bau-Stein Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canziani, Hans-Peter, von Zürich und Wangen bei Olten, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaufelberger, Jürg, von Winterthur, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettling, Martin, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6249598, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Rates Plus AG, in Zürich, CH-020.3.007.387-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3064).
Statutenänderung:
30.06.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Aufbereitung und den Verkauf von Informationen. Sie kann On-Line Dienstleistungen aller Art betreiben und als Information Broker wirken. Sie befasst sich ausserdem mit Software und Services für verteilte Informationssysteme, sowie Projektberatung und -begleitung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse. Gemäss Erklärung vom 30.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canziani, Hans-Peter, von Zürich und Wangen bei Olten, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].