Renseignements sur Heinz Burri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Burri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2913783, Registre du commerce Berne, (36)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft Schwarzenburg, in Schwarzenburg, CHE-100.524.114, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Heinz, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Beat Dr., von Stettlen, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Karl, von Schwarzenburg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebischer, Monika, von Guggisberg, in Guggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Albert Dr., von Appenzell, in Schwarzenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glaus, Armin, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Marianne, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6318734, Registre du commerce Berne, (36)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft Schwarzenburg, in Wahlern, CH-035.5.007.615-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 2, Publ. 3614936).
Statutenänderung:
08.04.2010.
Sitz neu:
Schwarzenburg.
Domizil neu:
c/o Christine Ulrich, Sonnenrain 11, 3150 Schwarzenburg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch schriftliche Zustellung oder durch Publikation im Anzeiger für den Amtsbezirk Schwarzenburg. Gemäss Erklärung vom 18.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Markus, von Rüschegg, in Sangernboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich-Krenger, Christine, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Vizepräsident [bisher: Verwalterin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Vizepräsident];
Burri, Heinz, von Rüschegg, in Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.