Renseignements sur Ernst Burkhard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Ernst Burkhard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2887713, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Burkhard Gartengestaltung, in Muri bei Bern, CHE-100.179.856, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 198 vom 13.10.1998).
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Selibühlweg 8, 3076 Worb.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Ernst, von Sumiswald, in Worb, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numéro de publication: 2726059, Registre du commerce Berne, (36)
Burkhard Gartengestaltung GmbH, in Muri bei Bern, CHE-114.649.437, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6984824).
Statutenänderung:
10.03.2016.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Selibühlweg 8, 3076 Worb.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Ernst, von Sumiswald, in Worb, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hess, Manuel, von Dürrenroth, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6984824, Registre du commerce Berne, (36)
Tschirren Metallbau GmbH, bisher in Oensingen, CH-241.4.007.994-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 23, Publ. 4807028).
Gründungsstatuten:
19.12.2008.
Statutenänderung:
13.12.2012.
Firma neu:
Burkhard Gartengestaltung GmbH.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Rosenweg 2, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gartengestaltung, namentlich Gartenunterhaltsarbeiten, Umgestaltung bestehender Gärten, den Gartenbau, den Handel mit Waren aller Art sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finger-Maurer, Elsbeth, von Eriz, in Oensingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tschirren, Hermann, von Niedermuhlern, in Oensingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Ernst, von Sumiswald, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.