Renseignements sur Frederick Daniel Bunsen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frederick Daniel Bunsen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005990081, Registre du commerce Zoug, (170)
ISATYS Advisory AG, in Zug, CHE-114.457.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663273).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bunsen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numéro de publication: HR02-1005976192, Registre du commerce Zoug, (170)
Deep Field Capital AG, in Zug, CHE-236.913.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409056).
Statutenänderung:
28.11.2023. 26.01.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt weiter das Erbringen von Dienstleistungen in der Informatik und der automatischen Datenverarbeitung sowie die Entwicklung von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolesta, Bastian Klaus, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Bunsen, Frederick Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri].
Numéro de publication: HR02-1005409056, Registre du commerce Zoug, (170)
Deep Field Capital AG, in Zug, CHE-236.913.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otto, Ralf Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahler, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Kissingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bunsen, Frederick Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].