Renseignements sur Jeannine Marcelle Bumbach-Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeannine Marcelle Bumbach-Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2984623, Registre du commerce Zurich, (20)
Alba Casa GmbH, in Obfelden, CHE-104.975.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 19, Publ. 4777698).
Firma neu:
Alba Casa GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.07.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jeannine Bumbach, Via Bastoria 27, 6600 Locarno.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bumbach-Hofer, Jeannine, von Mellingen, in Locarno, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Obfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2638091, Registre du commerce Zurich, (20)
Sika Services AG, in Zürich, CHE-109.636.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Urs, von Boswil, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuchter, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Röns (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dingetschweiler, Susanne, von Buch am Irchel, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bumbach-Hofer, Jeannine Marcelle, von Basel, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenisch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].
Numéro de publication: 6914266, Registre du commerce Zurich, (20)
Sika Services AG, in Zürich, CH-020.3.026.263-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6681616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziswiler, Peter, von Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Bruno Wilhelm, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG];
Bumbach-Hofer, Jeannine Marcelle, von Basel, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Jürg, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehnes, Uwe Edelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.