Renseignements sur Roland Büttiker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Büttiker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004937471, Registre du commerce Soleure, (241)
ERO Liegenschaften AG, in Olten, CHE-175.566.332, bei Regula Büttiker-Theil, Bannstrasse 35, 4600 Olten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2020.
Zweck:
Kauf und Verkauf, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermitteln von Immobilien im In- und Ausland. Kann Dienstleistungen erbringen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, mit Waren aller Art handeln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.06.2020 das Grundstück Grundbuch Winterthur-Stadt, Blatt Nr. 2563 mit den darauf lastenden Grundpfandschulden, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'392'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form auf Papier oder mittels elektronischer Zustellung (insbesondere E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Büttiker-Theil, Regula, von Winterthur, in Olten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Büttiker, Roland, von Pfaffnau, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3432961, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohlfahrtsfonds der ERO-Holding AG, in Wangen bei Olten, CHE-109.792.684, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, Publ. 6612004).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Hans, von Rickenbach (SO), in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Roland, von Pfaffnau, in Olten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büttiker, David, von Pfaffnau, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2688485, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Zwald AG, in Zofingen, CHE-101.402.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Hans, von Rickenbach (SO), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttiker, Roland, von Pfaffnau, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.