Renseignements sur Walter Bürki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Bürki
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Bürki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4115498, Registre du commerce Berne, (36)
Möschler Bauunternehmung AG, in Bremgarten bei Bern, CH-035.9.002.983-0, Bauunternehmung und Betrieb aller zugehörigen Nebenzweige, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.1999, S. 6836).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Percassi, Bruno, von Italien, in Bremgarten bei Bern, Filialleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki-Merkt, Brigitte, von Bern und Linden, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Walter, von Bern und Linden, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lengacher, Christian, von Aeschi bei Spiez, in Orpund, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Hans Rudolf, von Vechigen, in Ueberstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahlen, Pascal, von Rubigen, in Seedorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Bürki & Möschler AG, in B r e m g a r t e n b e i B e r n, Bauunternehmung und Betrieb aller zugehörigen Nebenzweige, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 153 vom 13. 08.1997, S. 5786).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Firma neu:
Möschler Bauunternehmung AG.
Firma Hauptsitz neu:
Möschler Bauunternehmung AG.
Statuten Hauptsitz neu:
22 .6.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Walter, von Bern und Linden, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Rudolf, von Bern und Linden, in Ittigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschler, Roland, von Bern, in Worb, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer] .
Registre du commerce Berne, (36)
Bürki & Möschler AG, in B e r n, Bauunternehmung und Betrieb aller zugehörigen Nebenzweige, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.1997, S. 5786).
Statutenänderung:
22.06.1999.
Firma neu:
Möschler Bauunternehmung AG.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.- [bisher: CHF 650'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-.
Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 650 Namenaktien zu CHF 1'000.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.6. 1999 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.- zurückbezahlt und vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften wird gemäss Art. 734 OR mit öffentlicher Urkunde vom 8.9.1999 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Rudolf, von Bern und Linden, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Walter, von Bern und Linden, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möschler, Roland, von Bern, in Worb, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer].