Renseignements sur Beatrice Bürgi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beatrice Bürgi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005739072, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Diakonieverein, in Rüschlikon, CHE-101.948.853, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Therese, von Schmiedrued, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Würgler, Esther Maria, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004950071, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Diakonieverein, in Rüschlikon, CHE-101.948.853, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, S.0, Publ. 3699055).
Statutenänderung:
11.06.2020.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, die dem Evangelium entsprechende Lebens- und Glaubenseinheit aller Christen zu bezeugen. Er versteht Diakonie sowohl als praktisch gelebte Nächstenliebe, wie auch als Dienst an der Einheit der Kirche. Gemeinsam mit Gleichgesinnten möchte er diese Berufung in verbindlicher oder freier Weise einüben, leben und fördern. Der Verein ist politisch unabhängig und verfolgt einen gemeinnützigen Zweck und keine Erwerbszwecke.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Vereinsvermögen und freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg Josef, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Therese, von Schmiedrued, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3678191, Registre du commerce Zurich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waibel, Maria, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Max, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Ursula, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.