Renseignements sur Andreas Buchmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Buchmann
Dernières notifications FOSC pour Andreas Buchmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1684481, Registre du commerce Zurich, (20)
Milchgenossenschaft KRONE, in Wald ZH, CHE-100.553.860, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 44, Publ. 5099498).
Statutenänderung:
17.06.2014.
Firma neu:
Milchgenossenschaft KRONE in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Armin, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchmann, Andreas, von Hinwil, in Wald ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spöri, Heinrich, von Bäretswil, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sprecher jun., Christian, von Chur, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stalder, Peter, von Weggis, in Wald ZH, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3154258, Registre du commerce Zurich, (20)
Maschinenbetrieb Andi Buchmann GmbH, in Wald ZH, CH-020.4.032.223-6, Unterbach 1008, 8636 Wald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.12.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen eines Maschinenbetriebes und die Erbringung von Dienstleistungen für die Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich des Winterdienstes. Sie bietet einzelne Dienstleistungen für die Aussaat, die Pflege und die Ernte von Kulturen an. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich inbesondere an anderen Unternehmungen beteiligen und solche gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren, Liegenschaften und Rechte erwerben und veräussern sowie Obligationsanleihen und Darlehen aufnehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2005 einen Traktor Fiat M100, zwei Rundballenpressen, einen Schneepflug und einen Holzhäcksler, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 82'405.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Buchmann, Andreas, von Hinwil, in Wald ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Buchmann-Frei, Irene, von Hinwil und Wald ZH, in Wald ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 2261174, Registre du commerce Zurich, (20)
Milchproduzentengenossenschaft Krone, in Wald ZH, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.1992, S. 389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Fritz, von Port BE, in Wald ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Daniel, von Lauperswil, in Rüti ZH, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchmann, Andreas, von Hinwil, in Wald ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spöri, Heinrich, von Bäretswil, in Hinwil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.