Renseignements sur Reto Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2742619, Registre du commerce Obwald, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CHE-102.417.386, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098367).
Domizil neu:
c/o Ettlin Hugo, Siebeneichstrasse 8, 6064 Kerns.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Monika, von Kerns, in Kerns, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ettlin, Hugo, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
von Rotz, Rudolf, genannt Ruedi, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bucher, Bruno, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4658124, Registre du commerce Obwald, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CH-140.5.000.743-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2006, S. 9, Publ. 3307238).
Statutenänderung:
23.05.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe den Bau und Betrieb einer Wasserversorgung für das Gebiet Siebeneich, in Ausnützung der eigenen Quellen 'Weid' (auf der Liegenschaft Nr. 475) und 'Haldi' (auf der Liegenschaft Nr. 509), in Wisserlen, welche im Grundbuch eingetragen sind. Die Genossenschaft beschränkt ihre Tätigkeit auf das Gebiet Siebeneich und Teile von Wisserlen, Gemeinde Kerns. Sie ist nicht gewinnorientiert. Eintrag Haftung/Nachschusspflicht gestrichen aufgrund geänderter Eintragungbestimmungen gemäss HRegV Art. 87 Abs. 1 Bst. j. : [gestrichen: Ohne persönliche und solidarische Haftbarkeit.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Anteilsbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: mit Einzelunterschrift];
Blättler, Sepp, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung];
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Brunnenmeister, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Wasservogt];
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3307238, Registre du commerce Obwald, (140)
Wasserversorgungsgenossenschaft Siebeneich, in Kerns, CH-140.5.000.743-4, Bau und Betrieb einer Wasserversorgung für Siebeneich, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 21.04.1997, S. 2649).
Domizil neu:
c/o Reto Bucher, Riebetli, 6064 Kerns.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Werner, von Kerns, in Kerns, Brunnenvogt, mit Einzelunterschrift;
Reinhard, Fritz, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Reinhard, Walter, von Kerns, in Kerns, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Ignaz, von Kerns, in Kerns, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rotz, Fritz, von Kerns, in Kerns, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Peter, von Kerns, in Kerns, Wasservogt, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durrer, Sepp, von Kerns, in Kerns, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher, Reto, von Kerns, in Kerns, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blättler, Sepp, von Kerns, in Kerns, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Deschwanden, Roland, von Kerns, in Kerns, Aktuar, mit Einzelunterschrift.