Renseignements sur Sandro Bruderer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Sandro Bruderer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sandro Bruderer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005566216, Registre du commerce Argovie, (400)
Mammut Soft Computing AG, in Kölliken, CHE-102.138.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418209).
Statutenänderung:
06.09.2022.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 5036 Oberentfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vertrieb und Wartung von Bankensoftware sowie Handel mit Computern, Consulting und Telefonsupport für Computerbenützer;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zwecken beteiligen, ferner Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karl Baur Treuhand GmbH (CHE-197.049.861), in Hunzenschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Sandro, von Köniz, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Ernst, von Köniz, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005518299, Registre du commerce Zurich, (20)
Mammut Swiss AG, in Uster, CHE-498.619.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005382863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Sandro, von Köniz, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Heinrich Ernst, von Köniz, in Vaz/Obervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005418209, Registre du commerce Argovie, (400)
Mammut Soft Computing AG, in Kölliken, CHE-102.138.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Iwan, von Kölliken, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mendy, Fatou, senegalesische Staatsangehörige, in Kölliken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Sandro, von Köniz, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].