Renseignements sur Germain Brossard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Germain Brossard
Numéro de publication: 7196612, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, société coopérative (No. FOSC 95 du 19.05.2009, p. 10, Publ. 5026144).
Modification des statuts:
14.03.2012. [Statuts modifiés le 14.03.2012 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cattin, Vincent, de Les Bois, à Saignelégier, président, sans droit de signature;
Brossard, Germain, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Aubry, Jean-Marie Fernand, de Montfaucon, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Froidevaux, Nicolas Jean Albert, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Barthe, Francis Fernand, de Vendlincourt, à Saignelégier, secrétaire (hors-conseil) et gérant, avec signature collective à deux;
Barthe, Pierre-Alain Bernard Charles, de Vendlincourt, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Schuler, Georges Michel, de Schwyz, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Siegenthaler, Alain Laurent Walter, de Schangnau, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 5026144, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative immobilière de Saignelégier, à Saignelégier, CH-674.5.000.184-0, Société coopérative (FOSC no 216 du 07.11.2007, p. 9, publ. 4189226).
Modification des statuts:
12.03.2009. [Statuts modifiés le 12.03.2009 sur un point non soumis à publication]. Selon déclaration du conseil d'administration du 23.04.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personne et signature radiée:
Frésard, Daniel, de Muriaux, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Brossard, Germain, de Saignelégier, à Saignelégier, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Les Pommerats, membre, sans droit de signature];
Aubry, Jean-Marie, de Montfaucon, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux [précédemment: sans droit de signature];
Froidevaux, Nicolas, de Saignelégier, à Saignelégier, membre, sans droit de signature.