Renseignements sur Philipp Bregy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philipp Bregy
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Bregy
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005250911, Registre du commerce Berne, (36)
OLZ AG, in Bern, CHE-102.306.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789167).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loderer, Claudio, von Basel und Mendrisio, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Lorenz, von Rüschegg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bregy, Philipp, von Steg-Hohtenn, in Murten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Michael, von Diepoldsau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Zgraggen, Pius, von Altdorf (UR), in Courgevaux, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, René, von Kaiseraugst, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Füchter, René];
Reusser, Stefan, von Oberdiessbach, in Golaten (Kallnach), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bern];
Scheidegger, Roger, von Trub, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004789167, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 16'605 vom 31.10.2019 OLZ AG, in Bern, CHE-102.306.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752328).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Andreas, von Belp, in Rombach (Küttigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Philipp, von Steg-Hohtenn, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Orlacchio, Carmine, von St. Gallen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sterki Lang, Brigitte, von Günsberg und Obererlinsbach, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zgraggen, Pius, von Altdorf (UR), in Courgevaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6792384, Registre du commerce Berne, (36)
OLZ & Partners Asset and Liability Management AG, in Bern, CH-224.0.530.838-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, Publ. 6544834).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Philipp, von Steg-Hohtenn, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Steg VS, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].