Renseignements sur Ursula Brand
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Brand
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3528452, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Kettenacker, in Riehen, CH-270.5.000.153-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 7, Publ. 3003406).
Statutenänderung:
21.04.2006.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berghändler, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Cornelia, von Riehen und Nusshof, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand, Ursula, von Rüderswil, in Riehen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cordewener, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächslin, Bernard, von Riehen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Franziska, von Hofstetten-Flüh, in Riehen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Andreas, von Hölstein, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3003406, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Kettenacker, in Riehen, CH-270.5.000.153-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 6, Publ. 2169646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theus, Gisela, von Domat/Ems und Frauenfeld, in Riehen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Ursula, von Rüderswil, in Riehen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cordewener, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2169646, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Kettenacker, in Riehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2001, S. 4362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Ursula, von Rüderswil, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess Hügin, Sophie, von Basel und Walterswil BE, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler Siegrist, Karin, von Wädenswil und Trubschachen, in Riehen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauck, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berghändler, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenk, Christine, von Lenzburg und Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutig, Karin, von Meikirch und Romoos, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linder, Cornelia, von Riehen und Nusshof, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.