Renseignements sur Janine Bramall
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Janine Bramall
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004485660, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Alertis AG, in Freienbach, CHE-108.531.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bramall, Janine, britische Staatsangehörige, in Manchester (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiebel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gadient Landolt, Claudia, von Flums und Näfels, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thireau, Helios Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eucken, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palli, Frédéric, von Pura, in Fribourg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004485662, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tyco Integrated Fire & Security (Schweiz) AG, in Freienbach, CHE-106.831.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bramall, Janine, britische Staatsangehörige, in Manchester (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiebel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenburg, Vizepräsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eucken, Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palli, Frédéric, von Pura, in Fribourg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2465405, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Alertis AG, bisher in Zürich, CHE-108.531.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996183).
Gründungsstatuten:
11.10.1996.
Statutenänderung:
29.10.2015.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Bahnweg 11, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dautbegovic, Mirza, kroatischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bramall, Janine, britische Staatsangehörige, in Manchester (GB), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Roger, von Schwellbrunn, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giesen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Dachsen, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung.