Renseignements sur Walter Brack
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Walter Brack
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004716699, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Aids Stiftung, in Basel, CHE-110.400.910, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, S.0, Publ. 1119013).
Name neu:
Basler Aids Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 09.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Catherine, von Basel und Zürich, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieder, Dr. Stefan, von Rünenberg und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3687673, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel, CHE-108.459.756, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mai, Agathe, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Däniken, Theresia, von Kestenholz, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachlatko, Benedikt, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2672603, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Basler Dybli, in Basel, CHE-105.089.893, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccard, Fleur, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.